AUGUSTA QUINCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 15
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUGUSTA QUINCE SL
CIF B58254301
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Nombres Anteriores
- AUGUSTA QUINCE SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rivera Garcia Javier
VINCULACIONES DE AUGUSTA QUINCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUGUSTA QUINCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jornet Garcia Maria Teresa | Apoderado | 23/03/2010 | 23/05/2023 |
Rivera Garcia Javier | Administrador Unico | 25/08/2022 | 23/05/2023 |
Rivera Garcia Javier | Administrador Unico | 22/07/2020 | 25/08/2022 |
Rivera Garcia Javier | Administrador Unico | 23/03/2010 | 14/08/2015 |
Rivera Garcia Javier | Administrador Unico | 14/08/2015 | 14/08/2015 |
Jornet Garcia Maria Teresa | Administrador Solidario | 23/03/2010 | |
Rivera Garcia Javier | Administrador Solidario | 23/03/2010 |
ACTOS BORME DE AUGUSTA QUINCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43109 , F 170, S 8, H B 28007, I/A 21 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Empresa: AUGUSTA QUINCE SA
- Otras modificaciones estatutarias: ART 7.- MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 10, S 8, H B 28007, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
Empresa: AUGUSTA QUINCE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 10, S 8, H B 28007, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
Empresa: AUGUSTA QUINCE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 10, S 8, H B 28007, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
Empresa: AUGUSTA QUINCE SA
- Denominación y forma adoptada: AUGUSTA QUINCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 10, S 8, H B 28007, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
Empresa: AUGUSTA QUINCE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 10, S 8, H B 28007, I/A 19 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
Empresa: AUGUSTA QUINCE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 9, S 8, H B 28007, I/A 16 N (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: AUGUSTA QUINCE SA
- VIA AUGUSTA,NUMERO 15, DESPACHO 207 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 10, S 8, H B 28007, I/A 18 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: AUGUSTA QUINCE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21816 , F 10, S 8, H B 28007, I/A 18 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: AUGUSTA QUINCE SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08