AUGEJOBS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Haya, 44
Código Postal 28522
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUGEJOBS SL
CIF B86395449
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 31/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUGEJOBS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUGEJOBS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuso Reyeros Isaias | Apoderado | 21/06/2013 | 05/12/2016 |
Marcos Salido Enrique | Liquidador | 05/12/2016 | 05/12/2016 |
Marcos Salido Enrique | Administrador Unico | 21/06/2013 | 05/12/2016 |
Ayuso Reyeros Isaias | Administrador Solidario | 13/02/2012 | 21/06/2013 |
Marcos Salido Enrique | Administrador Solidario | 13/02/2012 | 21/06/2013 |
ACTOS BORME DE AUGEJOBS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 104, S 8, H M 533118, I/A 3 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 104, S 8, H M 533118, I/A 3 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 104, S 8, H M 533118, I/A 3 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 104, S 8, H M 533118, I/A 3 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 103, S 8, H M 533118, I/A 3 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
- C/ HAYA 44 (RIVAS-VACIAMADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 103, S 8, H M 533118, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 103, S 8, H M 533118, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 103, S 8, H M 533118, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 103, S 8, H M 533118, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 102, S 8, H M 533118, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-28