MARCOS SALIDO ENRIQUE
Informe ejecutivo de MARCOS SALIDO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MARCOS SALIDO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS SALIDO ENRIQUE
Empresa: AUGEJOBS SL
Liquidador
- Marcos Salido Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 104, S 8, H M 533118, I/A 3 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: AUGEJOBS SL
Administrador Unico
- Marcos Salido Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 104, S 8, H M 533118, I/A 3 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: AUGEJOBS SL
Administrador Unico
- Marcos Salido Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 103, S 8, H M 533118, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Empresa: AUGEJOBS SL
Administrador Solidario
- Ayuso Reyeros Isaias
- Marcos Salido Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 103, S 8, H M 533118, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Empresa: AUGE 3D SL
Administrador Unico
- Marcos Salido Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8414 , F 18, S 8, H M 135578, I/A 5 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Empresa: AUGE 3D SL
Administrador Mancomunado
- Ayuso Reyeros Isaias
- Marcos Salido Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8414 , F 18, S 8, H M 135578, I/A 5 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Empresa: AUGEJOBS SL
Administrador Solidario
- Ayuso Reyeros Isaias
- Marcos Salido Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 102, S 8, H M 533118, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-28
Información de MARCOS SALIDO ENRIQUE
Mostramos los datos de MARCOS SALIDO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS SALIDO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos