AUBANCORO DIECISIETE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Floridablanca, 43
Código Postal 08015
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUBANCORO DIECISIETE SL
CIF B65280281
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 16/02/2010
Nombres Anteriores
- QUAYS SOLUTIONS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUBANCORO DIECISIETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUBANCORO DIECISIETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrete Gensana Lydia | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2020 | 19/01/2022 |
Carrete Gensana Oscar | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2020 | 19/01/2022 |
Gensana Lopez Elena | Apoderado | 22/07/2010 | 19/01/2022 |
Gensana Lopez Elena | Administrador Unico | 14/01/2011 | 19/01/2022 |
Gensana Lopez Elena | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Daniele Bindi | Administrador Solidario | 22/07/2010 | 14/01/2011 |
Dario Moretti | Administrador Solidario | 22/07/2010 | 14/01/2011 |
Carrete Vila Antonio | Administrador Unico | 14/04/2010 | 22/07/2010 |
Moreno Amatriain Ignacio Manuel | Administrador Unico | 01/03/2010 | 14/04/2010 |
ACTOS BORME DE AUBANCORO DIECISIETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42385 , F 201, S 8, H B 395072, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42385 , F 201, S 8, H B 395072, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42385 , F 201, S 8, H B 395072, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42385 , F 201, S 8, H B 395072, I/A 8 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
- CL FLORIDABLANCA Num.43 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42385 , F 201, S 8, H B 395072, I/A 7 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 84, S 8, H B 395072, I/A 6 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 84, S 8, H B 395072, I/A 6 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Empresa: QUAYS SOLUTIONS SL
- AUBANCORO DIECISIETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 84, S 8, H B 395072, I/A 5 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Empresa: QUAYS SOLUTIONS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 83, S 8, H B 395072, I/A 4 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-08
Empresa: QUAYS SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 83, S 8, H B 395072, I/A 3 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-08