CARRETE VILA ANTONIO
Informe ejecutivo de CARRETE VILA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRETE VILA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGENT GROC OSLY SL | Administrador | 08/01/2014 | |
AUBANCORO DIECISIETE SL | Administrador Unico | 14/04/2010 | 22/07/2010 |
VINCULACIONES DE CARRETE VILA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRETE VILA ANTONIO
Empresa: ARGENT GROC OSLY SL
Administrador
- Carrete Vila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31965 , F 168, S 8, H B 202764, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Empresa: QUAYS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Carrete Vila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 83, S 8, H B 395072, I/A 3 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-08
Empresa: QUAYS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Carrete Vila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41738 , F 82, S 8, H B 395072, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Información de CARRETE VILA ANTONIO
Mostramos los datos de CARRETE VILA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRETE VILA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos