ATTA COMMUNITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Romaní, 46
Código Postal 08394
Municipio Sant Vicenç de Montalt
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATTA COMMUNITY SL
CIF B65799645
Capital Social 44586.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 14/05/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Mulet Gascon Merce
VINCULACIONES DE ATTA COMMUNITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATTA COMMUNITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albareda Lliro Josep | Consejero | 06/10/2017 | 08/05/2019 |
Mulet Gascon Merce | Presidente | 22/05/2014 | 08/05/2019 |
Mulet Gascon Merce | Consejero | 22/05/2014 | 08/05/2019 |
Mulet Gascon Merce | Consejero Delegado | 22/05/2014 | 08/05/2019 |
Ruiz Batalla Oscar | Secretario | 22/05/2014 | 08/05/2019 |
Ruiz Batalla Oscar | Consejero | 22/05/2014 | 08/05/2019 |
Ruiz Batalla Oscar | Consejero Delegado | 22/05/2014 | 08/05/2019 |
Pierre Antoine Ullmo | Consejero | 14/04/2015 | 06/10/2017 |
Mulet Gascon Jordi | Consejero | 22/05/2014 | 14/04/2015 |
Mulet Gascon Merce | Administrador Solidario | 14/05/2012 | 22/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ATTA COMMUNITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 225, S 8, H B 425508, I/A 9 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 51/2019, AUTO FIRME DE FECHA 12/02/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 225, S 8, H B 425508, I/A 9 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 12.- JUNTA GENERAL. ARTICULO 17.- ADOPCION DE ACUERDOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 224, S 8, H B 425508, I/A 8 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 224, S 8, H B 425508, I/A 8 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 224, S 8, H B 425508, I/A 8 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-08
Capital Anterior: | 41.037,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.549,00 | Euros |
Capital Actual: | 44.586,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 223, S 8, H B 425508, I/A 7 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Capital Anterior: | 40.287,00 | Euros |
Aumento de capital: | 750,00 | Euros |
Capital Actual: | 41.037,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43178 , F 222, S 8, H B 425508, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Capital Anterior: | 35.251,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.036,00 | Euros |
Capital Actual: | 40.287,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 221, S 8, H B 425508, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICIEN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43178 , F 36, S 8, H B 425508, I/A 4 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-08
Capital Anterior: | 33.992,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.259,00 | Euros |
Capital Actual: | 35.251,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43178 , F 36, S 8, H B 425508, I/A 4 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-08