PIERRE ANTOINE ULLMO
Informe ejecutivo de PIERRE ANTOINE ULLMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PIERRE ANTOINE ULLMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPEN EDUCATION CHALLENGE SL | Administrador Unico | 26/03/2014 | |
PAU GESTION PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE PIERRE ANTOINE ULLMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERRE ANTOINE ULLMO
Empresa: PAU EDUCATION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Pierre Antoine Ullmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41537 , F 35, S 8, H B 103475, I/A 27 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-08
Empresa: ATTA COMMUNITY SL
Consejero
- Pierre Antoine Ullmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 224, S 8, H B 425508, I/A 8 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-08
Empresa: ATTA COMMUNITY SL
Consejero
- Pierre Antoine Ullmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43178 , F 36, S 8, H B 425508, I/A 4 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-08
Empresa: OPEN EDUCATION CHALLENGE SL
Administrador Unico
- Pierre Antoine Ullmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44235 , F 89, S 8, H B 450503, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Empresa: PAU EDUCATION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Pierre Antoine Ullmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41537 , F 33, S 8, H B 103475, I/A 20 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Empresa: PAU EDUCATION SL
Administrador Unico
- Pierre Antoine Ullmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41537 , F 33, S 8, H B 103475, I/A 20 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Empresa: PAU EDUCATION SL
Administrador Unico
- Pierre Antoine Ullmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41537 , F 31, S 8, H B 103475, I/A 18 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
Empresa: PAU EDUCATION SL
Consejero
- Campmany Ibañez Juan
- Pascale Ullmo
- Pierre Antoine Ullmo
Presidente
- Pierre Antoine Ullmo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41537 , F 31, S 8, H B 103475, I/A 18 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
Empresa: PAU GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Pierre Antoine Ullmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41665 , F 46, S 8, H B 392514, I/A 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Empresa: P A U PROYECTOS SL
Liquidador Mancomunado
- Aguirre Segovia Jose Antonio
- Pierre Antoine Ullmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31927 , F 119, S 8, H B 201366, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
VER MAS ACTOS
Información de PIERRE ANTOINE ULLMO
Mostramos los datos de PIERRE ANTOINE ULLMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERRE ANTOINE ULLMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos