ATRIUM ESTETIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Zorrilla, 218
Código Postal 47008
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATRIUM ESTETIC SL
CIF B47660717
Capital Social 75000.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 25/03/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pereda Mateo Alberto
VINCULACIONES DE ATRIUM ESTETIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATRIUM ESTETIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateo Herrero Maria Luisa | Liquidador | 06/07/2015 | 06/07/2015 |
Mateo Herrero Maria Luisa | Administrador Unico | 16/05/2012 | 06/07/2015 |
Pereda Mateo Alberto | Socio Unico | 15/06/2015 | 06/07/2015 |
CMD SALUD CALIDAD INTEGRAL SL | Socio Unico | 14/04/2011 | 15/06/2015 |
Carrasco Prieto Angel Luis | Administrador Solidario | 14/04/2011 | 16/05/2012 |
Mateo Herrero Maria Luisa | Administrador Solidario | 14/04/2011 | 16/05/2012 |
Carrasco Prieto Angel Luis | Administrador Mancomunado | 12/04/2010 | 14/04/2011 |
Mateo Herrero Maria Luisa | Administrador Mancomunado | 12/04/2010 | 14/04/2011 |
Vazquez Capellan Carolina | Administrador Mancomunado | 12/04/2010 | 14/04/2011 |
ACTOS BORME DE ATRIUM ESTETIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 5 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 5 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 5 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 5 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-47
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-47
- PASEO ZORRILLA 218 2 - DERECHA (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-202-47