MATEO HERRERO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de MATEO HERRERO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MATEO HERRERO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIO SALUT SL | Administrador Unico | 08/08/2019 | 21/06/2021 |
CMD SALUD CASTILLA Y LEON SL | Administrador Unico | 17/02/2014 | 16/06/2021 |
CMD SALUD CALIDAD INTEGRAL SL | Administrador Unico | 16/05/2012 | 16/06/2021 |
ATRIUM ESTETIC SL | Liquidador | 06/07/2015 | 06/07/2015 |
ATRIUM ESTETIC SL | Administrador Unico | 16/05/2012 | 06/07/2015 |
ATRIUM ESTETIC SL | Administrador Solidario | 14/04/2011 | 16/05/2012 |
CMD SALUD CALIDAD INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 16/05/2012 | |
ATRIUM ESTETIC SL | Administrador Mancomunado | 12/04/2010 | 14/04/2011 |
VINCULACIONES DE MATEO HERRERO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO HERRERO MARIA LUISA
Empresa: ACCIO SALUT SL
Administrador Unico
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39881 , F 82, S 8, H B 334788, I/A 18 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-08
Empresa: CMD SALUD CASTILLA Y LEON SL
Administrador Unico
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 112, S 8, H VA 26359, I/A 4 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-47
Empresa: CMD SALUD CALIDAD INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318 , F 23, S 8, H VA 20755, I/A 9 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-47
Empresa: ACCIO SALUT SL
Administrador Unico
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38769 , F 170, S 8, H B 334788, I/A 14 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Empresa: ATRIUM ESTETIC SL
Liquidador
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 5 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-47
Empresa: ATRIUM ESTETIC SL
Administrador Unico
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 5 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-47
Empresa: CMD SALUD CASTILLA Y LEON SL
Administrador Unico
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 109, S 8, H VA 26359, I/A 1 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-47
Empresa: ATRIUM ESTETIC SL
Administrador Unico
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
Empresa: ATRIUM ESTETIC SL
Administrador Solidario
- Carrasco Prieto Angel Luis
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 103, S 8, H VA 23062, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
Empresa: CMD SALUD CARRASCO MATEO SL
Administrador Unico
- Mateo Herrero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318 , F 22, S 8, H VA 20755, I/A 4 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
VER MAS ACTOS
Información de MATEO HERRERO MARIA LUISA
Mostramos los datos de MATEO HERRERO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO HERRERO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos