ATRIAN VIZCAYA COMERCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av D'Industria, 7
Código Postal 08297
Municipio Castellgalí
Provincia Barcelona
Razón Social ATRIAN VIZCAYA COMERCIAL SL
CIF B66146200
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 28/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Marti Pellise Josep
VINCULACIONES DE ATRIAN VIZCAYA COMERCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATRIAN VIZCAYA COMERCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Alonso Iker | Apoderado Solidario | 27/11/2013 | 04/05/2021 |
Garcia Lopez Javier | Apoderado Solidario | 27/11/2013 | 04/05/2021 |
Lopez Cavia Manel | Apoderado Solidario | 13/05/2015 | 04/05/2021 |
Marti Pellise Josep | Administrador Unico | 06/02/2020 | 04/05/2021 |
Oliach Soriano Montserrat | Apoderado Solidario | 27/11/2013 | 04/05/2021 |
Vilaro Teixido David | Apoderado Solidario | 27/11/2013 | 04/05/2021 |
Betriu Pi Jose | Administrador Unico | 19/11/2013 | 06/02/2020 |
ACTOS BORME DE ATRIAN VIZCAYA COMERCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 55, S 8, H B 444672, I/A 7 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 55, S 8, H B 444672, I/A 6 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 55, S 8, H B 444672, I/A 6 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 55, S 8, H B 444672, I/A 5 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 54, S 8, H B 444672, I/A 4 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 53, S 8, H B 444672, I/A 3 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 53, S 8, H B 444672, I/A 2 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 52, S 8, H B 444672, I/A 1 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08
Dirección:AV DE LA INDUSTRIA,7,POL.IND. PLA DEL CAMI (CASTELLGALI)
Comienzo de operaciones:28/10/13
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO Y DISTRIBUCION AL POR MAYOR DE PAN Y BOLLERIA Y DE CUALQUIER PRODUCTOS ALIMENTARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 52, S 8, H B 444672, I/A 1 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08