FERNANDEZ ALONSO IKER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALONSO IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ ALONSO IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUSKOPAN 2002 SL | Apoderado | 18/03/2024 | |
IMOCA60CHARTER SL | Administrador Mancomunado | 28/02/2022 | |
VALTERRIA AVENTURA SL | Consejero | 16/04/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALONSO IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALONSO IKER
Empresa: EUSKOPAN 2002 SL
Apoderado
- Fernandez Alonso Iker
- Gonzalez Recio Omar
- Leslie Cox Grant
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6066 , F 212, S 8, H BI 33695, I/A 13 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-48
Empresa: EUSKOPAN 2002 SL
Apoderado
- Fernandez Alonso Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6066 , F 212, S 8, H BI 33695, I/A 13 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-48
Empresa: GARIA 2016 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Betriu Pi Josep
- Collado Jimenez Begoña
- Fernandez Alonso Iker
- Martinez Miranzos Romero Emilio
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45322 , F 216, S 8, H B 484144, I/A 6 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-08
Empresa: IMOCA60CHARTER SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Alonso Iker
- Gomez Gonzalez Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 216, S 8, H BI 68160, I/A 2 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-48
Empresa: VALTERRIA AVENTURA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759, L 550, F 78, S 8, H BU 17771, I/A 1 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-09
Empresa: GARIA 2016 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Betriu Pi Josep
- Collado Jimenez Begoña
- Fernandez Alonso Iker
- Martinez Miranzos Romero Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 91, S 8, H SS 38212, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
Apoderado Solidario
- Fernandez Alonso Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44469 , F 112, S 8, H B 456937, I/A 11 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Empresa: EUSKOPAN 2002 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Betriu Pi Josep
- Fernandez Alonso Iker
- Lopez Cavia Manel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39201 , F 113, S 8, H B 341341, I/A 15 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-08
Empresa: ATRIAN VIZCAYA COMERCIAL SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Alonso Iker
- Garcia Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44019 , F 54, S 8, H B 444672, I/A 4 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Empresa: EUSKOPAN 2002 SL
Presidente
- Fernandez Alonso Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39201 , F 113, S 8, H B 341341, I/A 14 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ALONSO IKER
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALONSO IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALONSO IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos