TELEMARK CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leon y Castillo, 87
Código Postal 35004
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELEMARK CANARIAS SL
CIF B35206697
Nombres Anteriores
- ATLANTIS TELEMARK SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TELEMARK CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEMARK CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabre De Leon Alberto | Liquidador | 02/03/2021 | 02/03/2021 |
Cabre De Leon Alberto | Consejero | 02/03/2021 | |
Cabre De Leon Alberto | Consejero Delegado | 02/03/2021 | |
Cabre De Leon Alberto | Presidente | 02/03/2021 | |
Cabre De Leon Dolores | Consejero | 02/03/2021 | |
Cabre De Leon Luis | Consejero | 02/03/2021 | |
Cabre De Leon Teresa | Consejero | 02/03/2021 | |
Cabre Jimenez Maria | Apoderado | 28/09/2016 | 02/03/2021 |
Lang Lenton De Leon Arturo | Consejero | 02/03/2021 | |
Llombet Hernandez Jose Miguel | Apoderado Solidario | 08/02/2012 | 02/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELEMARK CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 15 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 15 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 15 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-35
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 15 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-35
Empresa: ATLANTIS TELEMARK SL
- C/ LEON Y CASTILLO 87 5º - EDIFICIO ARENALES II (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 14 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-35
Empresa: ATLANTIS TELEMARK SL
- La dedicación profesional a crear, proyectar y ejecutar campañas de publicidad, investigación de mercados, publicidad por correo, folletos, boletines, marketing telefónico, eventos, congresos y asambleas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 14 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-35
Empresa: ATLANTIS TELEMARK SL
- TELEMARK CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 14 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-35
Empresa: ATLANTIS TELEMARK SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación social.-. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 14 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-35
Empresa: ATLANTIS TELEMARK SL
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 14 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-35
Empresa: ATLANTIS TELEMARK SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 183, S 8, H GC 6014, I/A 14 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-35