ATHLON BODY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 652
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATHLON BODY SL
CIF B66447913
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mauro Blasich
VINCULACIONES DE ATHLON BODY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATHLON BODY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mauro Blasich | Administrador Unico | 06/09/2016 | 22/07/2020 |
Molar Vila Gemma | Administrador Unico | 23/03/2016 | 06/09/2016 |
Medina Fruitos Jordi | Administrador Unico | 27/01/2015 | 23/03/2016 |
ACTOS BORME DE ATHLON BODY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 196, S 8, H B 462224, I/A 6 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: SAKAI LABORATORIOS S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 195, S 8, H B 462224, I/A 5 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-08
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 80.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 195, S 8, H B 462224, I/A 4 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-08
- AV DIAGONAL Num.652 ESC.A P.8 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 195, S 8, H B 462224, I/A 3 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 195, S 8, H B 462224, I/A 3 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 195, S 8, H B 462224, I/A 3 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 194, S 8, H B 462224, I/A 2 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 194, S 8, H B 462224, I/A 2 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 194, S 8, H B 462224, I/A 1 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Dirección:CL FONT I BOET NUM.10 (CALDES DE MONTBUI)
Comienzo de operaciones:14/01/15
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:IMPORTACION,COMPRA,VENTA,ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES DIETETICAS Y/O DEPORTIVOS,POR CUALQUIER MEDIO DE COMERCIO EXISTENTE,INCLUSO COMERCIO ELECTRONICO,A TRAVES DE LA RED "INTERNET",ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 194, S 8, H B 462224, I/A 1 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08