MOLAR VILA GEMMA
Informe ejecutivo de MOLAR VILA GEMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLAR VILA GEMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAKER & MCKENZIE BARCELONA SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2023 |
VINCULACIONES DE MOLAR VILA GEMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLAR VILA GEMMA
Empresa: BAKER & MCKENZIE BARCELONA SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Molar Vila Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48425 , F 211, S 8, H B 163185, I/A 50 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-08
Empresa: BAKER & MCKENZIE BARCELONA SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Molar Vila Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48425 , F 211, S 8, H B 163185, I/A 50 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-08
Empresa: ATHLON BODY SL
Administrador Unico
- Molar Vila Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 195, S 8, H B 462224, I/A 3 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-08
Empresa: BAKER & MCKENZIE BARCELONA SLP
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Molar Vila Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41686 , F 35, S 8, H B 163185, I/A 30 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Empresa: ATHLON BODY SL
Administrador Unico
- Molar Vila Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44644 , F 194, S 8, H B 462224, I/A 2 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Empresa: ERNST & YOUNG SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26156 , F 159, S 8, H M 23123, I/A 257 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Información de MOLAR VILA GEMMA
Mostramos los datos de MOLAR VILA GEMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLAR VILA GEMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos