ATECO ESTUDIOS Y PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Carrilet, 202
Código Postal 08901
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATECO ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
CIF B62450481
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Andreu Bonet Antonio Maria
VINCULACIONES DE ATECO ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATECO ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreu Bonet Antonio Maria | Administrador Unico | 29/02/2012 | 11/04/2013 |
Monsech Martinez Carmen | Apoderado | 29/06/2010 | 11/04/2013 |
Romero Climent Jordi | Administrador Concursal | 03/07/2012 | 11/04/2013 |
Andreu Bonet Antonio Maria | Administrador Solidario | 29/02/2012 | |
Llorens Prats Jose | Administrador Solidario | 29/02/2012 | |
Llorens Parra David | Apoderado | 16/02/2010 |
ACTOS BORME DE ATECO ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 217, S 8, H B 226676, I/A 9 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 201/2012, AUTO FIRME DE FECHA 11/03/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 217, S 8, H B 226676, I/A 9 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 201/2012, AUTO FIRME DE FECHA 15/05/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 217, S 8, H B 226676, I/A 8 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 217, S 8, H B 226676, I/A 8 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 216, S 8, H B 226676, I/A 7 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 216, S 8, H B 226676, I/A 7 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
- AV CARRILET 202 LOCAL 2 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 216, S 8, H B 226676, I/A 6 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 215, S 8, H B 226676, I/A 5 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 215, S 8, H B 226676, I/A 4 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-08