LLORENS PARRA DAVID
Informe ejecutivo de LLORENS PARRA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLORENS PARRA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONES TARIFEC SA | Administrador Unico | 05/05/2023 |
VINCULACIONES DE LLORENS PARRA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENS PARRA DAVID
Empresa: EDICIONES TARIFEC SA
Administrador Unico
- Llorens Parra David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24667 , F 132, S 8, H B 72371, I/A 17 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-08
Empresa: EDICIONES TARIFEC SA
Administrador Unico
- Llorens Parra David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24667 , F 132, S 8, H B 72371, I/A 17 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-08
Empresa: EDICIONES TARIFEC SA
Administrador Unico
- Llorens Parra David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24667 , F 132, S 8, H B 72371, I/A 15 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Empresa: EDICIONES TARIFEC SA
Administrador Unico
- Llorens Parra David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24667 , F 132, S 8, H B 72371, I/A 14 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
Empresa: ATECO ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Llorens Parra David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 215, S 8, H B 226676, I/A 4 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-08
Información de LLORENS PARRA DAVID
Mostramos los datos de LLORENS PARRA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENS PARRA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos