ATAUDES CARBALLAL SL - EN DISOLUCION
Municipio Ames
Provincia A Coruña
Razón Social ATAUDES CARBALLAL SL
CIF B70140694
Actividad Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
Fecha de Constitución 28/11/2007
Teléfono 98 154 86 48
VINCULACIONES DE ATAUDES CARBALLAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATAUDES CARBALLAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carballal Davila Maria Rosario | Liquidador | 30/07/2012 | 29/02/2016 |
Carballal Davila Jose Manuel | Apoderado | 07/05/2009 | 30/07/2012 |
Carballal Davila Maria Rosario | Apoderado | 30/07/2012 | |
Carballal Davila Ramon | Apoderado | 30/07/2012 | |
Carballal Paradela Maria Dolores | Apoderado | 30/07/2012 | |
Carballal Pazos Camilo | Administrador Solidario | 30/07/2012 | |
Carballal Pazos Manuel | Administrador Solidario | 30/07/2012 | |
Carballal Pazos Ramon | Administrador Solidario | 30/07/2012 |
ACTOS BORME DE ATAUDES CARBALLAL SL
- En lo sucesivo, y en caso de presentarse a inscripción un acto relativo a esta sociedad, a la que se ha declarado Fallido por la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Galicia, lugar Salgueiriños, s/n, Santiago de Compostela, se comunicará el mismo, por este registro, a la citada administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 43, S 8, H SC 42404, I/A NM1 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 42, S 8, H SC 42404, I/A 8 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 41, S 8, H SC 42404, I/A 7 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 41, S 8, H SC 42404, I/A 7 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 41, S 8, H SC 42404, I/A 7 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 41, S 8, H SC 42404, I/A 7 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-175-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 41, S 8, H SC 42404, I/A 6 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-15