CARBALLAL PARADELA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de CARBALLAL PARADELA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARBALLAL PARADELA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOVIMIENTO DE RECURSOS MINERALES SL | Administrador Mancomunado | 08/08/2011 |
VINCULACIONES DE CARBALLAL PARADELA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLAL PARADELA MARIA DOLORES
Empresa: CARBALLAL DE RESIDUOS SL
Apoderado
- Carballal Paradela Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 51 , F 176, S 8, H SC 35187, I/A 10 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-15
Empresa: CARBALLAL DE RESIDUOS SL
Apoderado
- Carballal Paradela Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 51 , F 175, S 8, H SC 35187, I/A 9 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-15
Empresa: CARBALLAL DE RESIDUOS SL
Apoderado
- Carballal Davila Ramon
- Carballal Paradela Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 51 , F 175, S 8, H SC 35187, I/A 8 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-15
Empresa: ATAUDES CARBALLAL SL
Apoderado
- Carballal Davila Jose Manuel
- Carballal Davila Maria Rosario
- Carballal Davila Ramon
- Carballal Paradela Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 41, S 8, H SC 42404, I/A 7 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-15
Empresa: MOVIMIENTO DE RECURSOS MINERALES SL
Administrador Mancomunado
- Carballal Davila Ramon
- Carballal Paradela Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 163, S 8, H SC 45696, I/A 1 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-15
Información de CARBALLAL PARADELA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de CARBALLAL PARADELA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLAL PARADELA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos