ATACAMA INVESTMENTS & MANAGEMENT SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Guzman El Bueno, 133
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATACAMA INVESTMENTS & MANAGEMENT SERVICES SL
CIF B86430147
Capital Social 134658.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 22/03/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ATACAMA INVESTMENTS & MANAGEMENT SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATACAMA INVESTMENTS & MANAGEMENT SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Jaureguizar Serrano Carlos | Consejero | 13/04/2012 | 05/01/2015 |
Fernandez De Araoz Gomez Acebo Carlos | Secretario | 13/04/2012 | 05/01/2015 |
Fernandez De Araoz Gomez Acebo Carlos | Consejero | 13/04/2012 | 05/01/2015 |
Fernandez De Araoz Gomez Acebo Carlos | Liquidador | 05/01/2015 | 05/01/2015 |
Fernandez Diaz Maria Elena | Consejero | 13/04/2012 | 05/01/2015 |
Franquet Casas Juan Carlos | Presidente | 13/04/2012 | 05/01/2015 |
Franquet Casas Juan Carlos | Consejero | 13/04/2012 | 05/01/2015 |
Franquet Casas Juan Carlos | Apoderado | 18/12/2012 | 05/01/2015 |
Gonzalez Bonmati Jesus | Apoderado | 13/04/2012 | 05/01/2015 |
Gonzalez Bonmati Jesus | Apoderado | 05/02/2013 | 05/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ATACAMA INVESTMENTS & MANAGEMENT SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30621 , F 73, S 8, H M 537052, I/A 6 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30621 , F 73, S 8, H M 537052, I/A 6 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30621 , F 73, S 8, H M 537052, I/A 6 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30621 , F 73, S 8, H M 537052, I/A 6 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 131.058,00 | Euros |
Capital Actual: | 134.658,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.640,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30621 , F 72, S 8, H M 537052, I/A 5 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 20, S 8, H M 537052, I/A 4 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se MODIFICAN LOS ESTATUTOS SOCIALES contenidos entre los Artículos 1 al 23 ambos inclusive.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 16, S 8, H M 537052, I/A 3 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 16, S 8, H M 537052, I/A 3 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 16, S 8, H M 537052, I/A 3 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 15, S 8, H M 537052, I/A 2 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28