GONZALEZ BONMATI JESUS
Informe ejecutivo de GONZALEZ BONMATI JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ BONMATI JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS INTEGRALES SERCOLL SL | Administrador Unico | 15/07/2009 | 29/07/2019 |
SISTEMAS INTEGRALES SERCOLL SL | Liquidador | 29/07/2019 | 29/07/2019 |
SMARTTEL COMUNICACION INTELIGENTE SL | Apoderado | 18/07/2012 | 15/01/2015 |
ATACAMA INVESTMENTS & MANAGEMENT SERVICES SL | Apoderado | 13/04/2012 | 05/01/2015 |
ATACAMA INVESTMENTS & MANAGEMENT SERVICES SL | Apoderado | 05/02/2013 | 05/01/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ BONMATI JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ BONMATI JESUS
Empresa: SISTEMAS INTEGRALES SERCOLL SL
Liquidador
- Gonzalez Bonmati Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 72, S 8, H M 480758, I/A 4 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: SISTEMAS INTEGRALES SERCOLL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Bonmati Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 72, S 8, H M 480758, I/A 4 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Apoderado
- Gonzalez Bonmati Jesus
- Hernandez Revilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 20, S 8, H M 537052, I/A 4 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: SMARTTEL COMUNICACION INTELIGENTE SL
Apoderado
- Gonzalez Bonmati Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30093 , F 40, S 8, H M 541698, I/A 2 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Apoderado
- Gonzalez Bonmati Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29849 , F 15, S 8, H M 537052, I/A 2 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
Empresa: SISTEMAS INTEGRALES SERCOLL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Bonmati Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 70, S 8, H M 480758, I/A 2 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28
Información de GONZALEZ BONMATI JESUS
Mostramos los datos de GONZALEZ BONMATI JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ BONMATI JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos