ASTIBIA SA - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social ASTIBIA SA
CIF A31067523
Actividad Fabricación de maquinaria agraria y forestal
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ASTIBIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASTIBIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astibia Ayerra Carlos | Liquidador Mancomunado | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
Astibia Ayerra Carlos | Vicepresidente | 22/08/2016 | 29/02/2024 |
Astibia Ayerra Carlos | Consejero | 22/08/2016 | 29/02/2024 |
Astibia Senosiain Marta | Secretario | 22/08/2016 | 29/02/2024 |
Astibia Senosiain Marta | Consejero | 22/08/2016 | 29/02/2024 |
Astibia Senosiain Ricardo | Liquidador Mancomunado | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
Cunchillos Astibia Santiago | Liquidador Mancomunado | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
Cunchillos Astibia Santiago | Consejero | 22/08/2016 | 29/02/2024 |
Eguia Astibia Maria Soledad | Presidente | 22/08/2016 | 29/02/2024 |
Eguia Astibia Maria Soledad | Consejero | 22/08/2016 | 29/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASTIBIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 53, S 8, H NA 7859, I/A 27 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 53, S 8, H NA 7859, I/A 27 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 53, S 8, H NA 7859, I/A 27 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-31
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 53, S 8, H NA 7859, I/A 27 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-31
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 53, S 8, H NA 7859, I/A 27 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-31
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 53, S 8, H NA 7859, I/A 26 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-31
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 52, S 8, H NA 7859, I/A 25 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-31
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 52, S 8, H NA 7859, I/A 25 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-31
- Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por los Consejeros salientes. Fijación del número de consejeros en cuatro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 51, S 8, H NA 7859, I/A 24 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-31
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 51, S 8, H NA 7859, I/A 24 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-31