ASTERION RENEWABLES SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 34
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASTERION RENEWABLES SPAIN SL
CIF B88347125
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/03/2019
Nombres Anteriores
- DISLE SPV 2019 SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario LCG RENEWABLE ENERGIES SPAIN SL
VINCULACIONES DE ASTERION RENEWABLES SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASTERION RENEWABLES SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chang Yu William | Apoderado Solidario | 20/03/2020 | 30/03/2021 |
Hildebrand Nicole | Apoderado Solidario | 20/03/2020 | 30/03/2021 |
LCG RENEWABLE ENERGIES SPAIN SL | Socio Unico | 23/05/2019 | 30/03/2021 |
Trocoli Ceballos Beatriz | Administrador Unico | 17/03/2020 | 30/03/2021 |
Chang Yu William | Administrador Solidario | 27/05/2019 | 17/03/2020 |
Hildebrand Nicole | Administrador Solidario | 27/05/2019 | 17/03/2020 |
Garcia Collado Oscar | Administrador Solidario | 29/03/2019 | 27/05/2019 |
Rumbao Real Jose Luis | Administrador Solidario | 29/03/2019 | 27/05/2019 |
AD IBERIA MANAGEMENT SL | Socio Unico | 29/03/2019 | 23/05/2019 |
ACTOS BORME DE ASTERION RENEWABLES SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 175, S 8, H M 692485, I/A 7 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 175, S 8, H M 692485, I/A 7 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 175, S 8, H M 692485, I/A 7 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 175, S 8, H M 692485, I/A 7 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 175, S 8, H M 692485, I/A 7 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 174, S 8, H M 692485, I/A 6 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 174, S 8, H M 692485, I/A 5 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 174, S 8, H M 692485, I/A 5 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 174, S 8, H M 692485, I/A 5 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 173, S 8, H M 692485, I/A 4 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28