HILDEBRAND NICOLE
Informe ejecutivo de HILDEBRAND NICOLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HILDEBRAND NICOLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNSET ESPANA SL | Administrador Solidario | 18/08/2023 | |
ENERGY TRANSITION SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 04/05/2021 |
VINCULACIONES DE HILDEBRAND NICOLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HILDEBRAND NICOLE
Empresa: BENKI SPV 2023 SL
Administrador Solidario
- Hildebrand Nicole
- Karam Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44891 , F 59, S 8, H M 790324, I/A 2 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: BARTER INVERSIONES SL
Consejero
- Hildebrand Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 218, S 8, H M 739023, I/A 13 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: ASTERION ENERGIES SL
Administrador Solidario
- Chang Yu William
- Hildebrand Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 174, S 8, H M 688604, I/A 9 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Empresa: BARTER INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41720 , F 184, S 8, H M 739023, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: ROCTA SPV 2020 SL
Administrador Solidario
- Chang Yu William
- Hildebrand Nicole
- Trocoli Ceballos Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40152 , F 192, S 8, H M 713558, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Empresa: ASTERION RENEWABLES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Chang Yu William
- Hildebrand Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 175, S 8, H M 692485, I/A 7 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: MARQUES BIDCO SL
Administrador Solidario
- Hildebrand Nicole
- Mitrani Guido Lucio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 165, S 8, H M 699814, I/A 6 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: ASTERION RENEWABLES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Chang Yu William
- Hildebrand Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 174, S 8, H M 692485, I/A 6 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Empresa: ASTERION RENEWABLES SPAIN SL
Administrador Solidario
- Chang Yu William
- Hildebrand Nicole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38969 , F 174, S 8, H M 692485, I/A 5 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: VERCAR SPV 2019 SL
Administrador Solidario
- Hildebrand Nicole
- Mitrani Guido Lucio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39415 , F 162, S 8, H M 699814, I/A 3 (29/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
VER MAS ACTOS
Información de HILDEBRAND NICOLE
Mostramos los datos de HILDEBRAND NICOLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HILDEBRAND NICOLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos