MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Laietana, 33
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL
CIF B64927312
Capital Social 63010.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 22/07/2008
Nombres Anteriores
- ASF MAREXPORT IBERICA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gianluca Vergano | Administrador Unico | 10/02/2020 | 29/08/2023 |
Gonzalez Gomez Juan | Apoderado | 27/12/2012 | 29/08/2023 |
Gonzalez Gomez Juan | Liquidador | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
Massimo Franco | Apoderado | 15/03/2010 | 29/08/2023 |
Gianluca Vergano | Administrador Solidario | 27/12/2012 | 10/02/2020 |
Massimo Franco | Administrador Solidario | 27/12/2012 | 10/02/2020 |
Guido Corzetto | Vicepresidente | 15/03/2010 | 27/12/2012 |
Guido Corzetto | Consejero | 27/12/2012 | |
Massimo Franco | Presidente | 15/03/2010 | 27/12/2012 |
Massimo Franco | Consejero | 27/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 37, S 8, H B 373831, I/A 11 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 37, S 8, H B 373831, I/A 11 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 37, S 8, H B 373831, I/A 11 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: MAREXPORT GLOBAL FORWARDING S.R.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 37, S 8, H B 373831, I/A 10 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-08
- VIA LAIETANA Num.33 P.9 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 37, S 8, H B 373831, I/A 9 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 37, S 8, H B 373831, I/A 9 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 37, S 8, H B 373831, I/A 9 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 36, S 8, H B 373831, I/A 8 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 36, S 8, H B 373831, I/A 7 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 36, S 8, H B 373831, I/A 7 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08