MASSIMO FRANCO
Informe ejecutivo de MASSIMO FRANCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MASSIMO FRANCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL | Apoderado | 15/03/2010 | 29/08/2023 |
MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL | Administrador Solidario | 27/12/2012 | 10/02/2020 |
MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL | Presidente | 15/03/2010 | 27/12/2012 |
MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL | Consejero | 27/12/2012 | |
MAREXPORT IBERICA GLOBAL FORWARDING SL | Secretario | 15/03/2010 |
VINCULACIONES DE MASSIMO FRANCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSIMO FRANCO
Administrador Solidario
- Gianluca Vergano
- Massimo Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 37, S 8, H B 373831, I/A 9 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Administrador Solidario
- Gianluca Vergano
- Massimo Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 36, S 8, H B 373831, I/A 7 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Consejero
- Guido Corzetto
- Massimo Franco
- Roberto Traverso
Presidente
- Massimo Franco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 36, S 8, H B 373831, I/A 7 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Empresa: ASF MAREXPORT IBERICA SL
Apoderado
- Massimo Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 35, S 8, H B 373831, I/A 4 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Empresa: ASF MAREXPORT IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 35, S 8, H B 373831, I/A 3 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Empresa: ASF MAREXPORT IBERICA SL
Presidente
Secretario
- Massimo Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40752 , F 35, S 8, H B 373831, I/A 3 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Información de MASSIMO FRANCO
Mostramos los datos de MASSIMO FRANCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSIMO FRANCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos