ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leonardo da Vinci, 1
Código Postal 04700
Municipio El Ejido
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL
CIF B04667127
Capital Social 3007.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 20/02/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Quesada Justa
VINCULACIONES DE ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Quesada Justa | Socio Unico | 20/11/2009 | 06/09/2019 |
Garcia Quesada Justa | Administrador Unico | 20/11/2009 | 06/09/2019 |
Hidalgo Hernandez Alejandro | Apoderado | 05/11/2014 | 06/09/2019 |
Martin Cespedes Francisco | Liquidador | 06/09/2019 | 06/09/2019 |
Garcia Quesada Justa | Administrador Solidario | 11/03/2009 | 20/11/2009 |
Garcia Salazar Alejandro Salvador | Administrador Solidario | 11/03/2009 | 20/11/2009 |
ACTOS BORME DE ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 4 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 4 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 4 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 4 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 3 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-04
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-04
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-04
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-04