GARCIA QUESADA JUSTA
Informe ejecutivo de GARCIA QUESADA JUSTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA QUESADA JUSTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL | Socio Unico | 20/11/2009 | 06/09/2019 |
ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL | Administrador Unico | 20/11/2009 | 06/09/2019 |
LEXSOLUC SL | Socio Unico | 04/01/2018 | 20/08/2019 |
LEXSOLUC SL | Administrador Unico | 04/01/2018 | 20/08/2019 |
LEXSOLUC SL | Administrador Solidario | 07/11/2014 | 04/01/2018 |
ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL | Administrador Solidario | 11/03/2009 | 20/11/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA QUESADA JUSTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA QUESADA JUSTA
Empresa: ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL
Administrador Unico
- Garcia Quesada Justa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 4 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-04
Empresa: LEXSOLUC SL
Administrador Unico
- Garcia Quesada Justa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 32, S 8, H AL 43500, I/A 4 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-04
Empresa: LEXSOLUC SL
Administrador Unico
- Garcia Quesada Justa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 31, S 8, H AL 43500, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-04
Empresa: LEXSOLUC SL
Administrador Solidario
- Garcia Quesada Justa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 31, S 8, H AL 43500, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-04
Empresa: LEXSOLUC SL
Socio Único
- Garcia Quesada Justa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 31, S 8, H AL 43500, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-04
Empresa: LEXSOLUC SL
Administrador Solidario
- Garcia Quesada Justa
- Jimenez Vaz Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 30, S 8, H AL 43500, I/A 1 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-04
Empresa: ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL
Administrador Unico
- Garcia Quesada Justa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-04
Empresa: ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL
Administrador Solidario
- Garcia Quesada Justa
- Garcia Salazar Alejandro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-04
Empresa: ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL
Socio Único
- Garcia Quesada Justa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 93, S 8, H AL 34762, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-04
Empresa: ASESORIA CIUDAD DEL TRANSPORTE SL
Administrador Solidario
- Garcia Quesada Justa
- Garcia Salazar Alejandro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 92, S 8, H AL 34762, I/A 1 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-04
Información de GARCIA QUESADA JUSTA
Mostramos los datos de GARCIA QUESADA JUSTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA QUESADA JUSTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos