ASESORES PERSONALES FAMAP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ciudad de Riga, 2
Código Postal 03005
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASESORES PERSONALES FAMAP SL
CIF B54523527
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 07/10/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASESORES PERSONALES FAMAP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORES PERSONALES FAMAP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Algarra Alacaraz Mario | Administrador Unico | 21/11/2013 | 20/12/2022 |
Algarra Alcaraz Mario | Administrador Unico | 20/12/2022 | |
Algarra Alcaraz Mario | Liquidador | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Ferrer Moreno Emilio | Administrador Unico | 16/11/2011 | 21/11/2013 |
Callado Ramon Jose Antonio | Administrador Unico | 22/11/2010 | 16/11/2011 |
ACTOS BORME DE ASESORES PERSONALES FAMAP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-03
- C/ CIUDA DE RIGA 2 Esc.4 4º DR (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 122, S 8, H A 123347, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-03