FERRER MORENO EMILIO
Informe ejecutivo de FERRER MORENO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRER MORENO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOBEGAMER SL | Socio Unico | 16/09/2015 | |
KOBEGAMER SL | Administrador Unico | 16/09/2015 | |
TARIM GROUP 21 SA | Apoderado | 20/01/2012 |
VINCULACIONES DE FERRER MORENO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER MORENO EMILIO
Empresa: KOBEGAMER SL
Administrador Unico
- Ferrer Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3885 , F 183, S 8, H A 146537, I/A 1 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-03
Empresa: KOBEGAMER SL
Socio Único
- Ferrer Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3885 , F 183, S 8, H A 146537, I/A 1 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-03
Empresa: ASESORES PERSONALES FAMAP SL
Administrador Unico
- Ferrer Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-03
Empresa: TARIM GROUP 21 SA
Apoderado
- Ferrer Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 92, S 8, H A 125701, I/A 3 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-03
Empresa: ASESORES PERSONALES FAMAP SL
Administrador Unico
- Ferrer Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 123, S 8, H A 123347, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-03
Información de FERRER MORENO EMILIO
Mostramos los datos de FERRER MORENO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER MORENO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos