ASESA MONTAJES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Blesa, 10
Código Postal 08004
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ASESA MONTAJES SL
CIF B63239073
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 25/07/2003
VINCULACIONES DE ASESA MONTAJES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESA MONTAJES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUFETE MARROQUIN ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP | Administrador Concursal | 28/12/2012 | 29/10/2015 |
Marroquin Sagales Ignacio | REP.ADM.CONC | 28/12/2012 | 29/10/2015 |
Escartin Baque Ruben | Administrador Unico | 26/11/2013 |
ACTOS BORME DE ASESA MONTAJES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 5, S 8, H B 265367, I/A 4 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 545/2012, AUTO FIRME DE FECHA 07/05/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 5, S 8, H B 265367, I/A 4 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 5, S 8, H B 265367, I/A 4 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 4, S 8, H B 265367, I/A 3 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 545/2012, AUTO FIRME DE FECHA 25/06/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 4, S 8, H B 265367, I/A 3 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 4, S 8, H B 265367, I/A 3 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 545/2012, AUTO FIRME DE FECHA 18/09/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 3, S 8, H B 265367, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 3, S 8, H B 265367, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08