ESCARTIN BAQUE RUBEN
Informe ejecutivo de ESCARTIN BAQUE RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
VINCULACIONES DE ESCARTIN BAQUE RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCARTIN BAQUE RUBEN
Empresa: TISERSA SL
Administrador
- Escartin Baque Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24432 , F 74, S 8, H B 69413, I/A 6 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: BLAMUNER SL
Administrador Unico
- Escartin Baque Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24432 , F 92, S 8, H B 69415, I/A 8 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08
Empresa: ASESA MONTAJES SL
Administrador Unico
- Escartin Baque Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 4, S 8, H B 265367, I/A 3 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Empresa: ASESA SISTEMAS SA
Administrador Unico
- Escartin Baque Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29373 , F 138, S 8, H B 70720, I/A 16 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Empresa: ASESA SISTEMAS SA
Administrador Unico
- Escartin Baque Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29373 , F 137, S 8, H B 70720, I/A 14 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Empresa: KELTER INVEST SL
Administrador Unico
- Escartin Baque Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37116 , F 64, S 8, H B 299034, I/A 6 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Empresa: INDIAN PEAK SL
Administrador Solidario
- Escartin Baque Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35223 , F 107, S 8, H B 262513, I/A 6 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Empresa: VORA HABITAT SL
Administrador Solidario
- Escartin Baque Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38228 , F 148, S 8, H B 323814, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Información de ESCARTIN BAQUE RUBEN
Mostramos los datos de ESCARTIN BAQUE RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCARTIN BAQUE RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos