ASECAB GRUPO ASESOR SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Av Llibertat, 61
Código Postal 08100
Municipio Mollet del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social ASECAB GRUPO ASESOR SLP
CIF B63058309
Fecha de Constitución 02/01/2003
Nombres Anteriores
- ASECAB GRUPO ASESOR SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ASECAB GRUPO ASESOR SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASECAB GRUPO ASESOR SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bassols Serra Anna | Liquidador | 04/12/2013 | 04/12/2013 |
Bassols Serra Anna | Administrador Solidario | 30/03/2009 | 04/12/2013 |
Bassols Serra Nuria | Administrador Solidario | 30/03/2009 | 04/12/2013 |
Ariza Marchal Ines | Administrador Solidario | 30/03/2009 |
ACTOS BORME DE ASECAB GRUPO ASESOR SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 10, S 8, H B 260772, I/A 10 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 10, S 8, H B 260772, I/A 10 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 10, S 8, H B 260772, I/A 10 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
- INCORPORACION DE JOSE MARIA BASSOLS CAMBRA COMO SOCIO NO PROFESIONAL Y CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 10, S 8, H B 260772, I/A 9 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08
Empresa: ASECAB GRUPO ASESOR SL
- ACTIVIDAD PROPIA DEL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO.ACTIVIDAD PROPIADEL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ECONOMISTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 6, S 8, H B 260772, I/A 8 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Empresa: ASECAB GRUPO ASESOR SL
- ADAPTACION DE ESTATUTOS A LA LEY 2/2007 DE 15/03 DE SOCIEDADES PROFESIONALES,SOCIOS PROFESIONALES NURIA BASSOLS SERRA YANNA BASSOLS SERRA,SOCIOS NO PROFESIONALES INES ARIZA MARCHAL-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 6, S 8, H B 260772, I/A 8 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Empresa: ASECAB GRUPO ASESOR SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 6, S 8, H B 260772, I/A 8 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08