BASSOLS SERRA NURIA
Informe ejecutivo de BASSOLS SERRA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BASSOLS SERRA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAN BASS CAPITAL SL | Administrador Solidario | 17/09/2024 | |
BASS4 ASESORES SLP | Administrador Solidario | 03/02/2012 |
VINCULACIONES DE BASSOLS SERRA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASSOLS SERRA NURIA
Empresa: FAN BASS CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Bassols Serra Anna
- Bassols Serra Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 15705, I/A 1 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-22
Empresa: ASECAB GRUPO ASESOR SLP
Administrador Solidario
- Bassols Serra Anna
- Bassols Serra Nuria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 10, S 8, H B 260772, I/A 10 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Empresa: BASS4 ASESORES SL
Administrador Solidario
- Bassols Cambra Fernando
- Bassols Serra Anna
- Bassols Serra Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39799 , F 130, S 8, H B 351638, I/A 4 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Empresa: ASECAB GRUPO ASESOR SL
Administrador Solidario
- Bassols Serra Anna
- Bassols Serra Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 6, S 8, H B 260772, I/A 8 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Información de BASSOLS SERRA NURIA
Mostramos los datos de BASSOLS SERRA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASSOLS SERRA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos