ASCENSORES ESPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ciutat Consuegra, 24
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASCENSORES ESPE SL
CIF B64742760
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 18/12/2007
VINCULACIONES DE ASCENSORES ESPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASCENSORES ESPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Gallego De Lerma Emeterio | Apoderado | 13/01/2010 | 14/01/2013 |
Sanchez Zambrana Maria Carmen | Liquidador | 25/01/2012 | 14/01/2013 |
Sanchez Zambrana Maria Carmen | Administrador Solidario | 25/01/2012 | |
Baro Sola Catalina | Auditor | 25/10/2010 | 25/01/2011 |
Espinosa Cobo Ramon | Administrador Solidario | 09/04/2010 |
ACTOS BORME DE ASCENSORES ESPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 165, S 8, H B 367657, I/A 8 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 165, S 8, H B 367657, I/A 7 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 165, S 8, H B 367657, I/A 7 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 165, S 8, H B 367657, I/A 7 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 164, S 8, H B 367657, I/A 6 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 164, S 8, H B 367657, I/A 5 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
- CL CIUDAD CONSUEGRA, NUM.24, LOCAL 2 (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 164, S 8, H B 367657, I/A 4 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 164, S 8, H B 367657, I/A 4 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08