BARO SOLA CATALINA
Informe ejecutivo de BARO SOLA CATALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE BARO SOLA CATALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARO SOLA CATALINA
Empresa: TAMBURGO SL
Apoderado
- Baro Sola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33506 , F 144, S 8, H B 232811, I/A 6 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Empresa: ASCENSORES ESPE SL
Auditor
- Baro Sola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 164, S 8, H B 367657, I/A 6 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
Empresa: ASCENSORES ESPE SL
Auditor
- Baro Sola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40569 , F 164, S 8, H B 367657, I/A 5 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
Empresa: BOIX AND DOMENECH SL
Auditor
- Baro Sola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30780 , F 117, S 8, H B 1696, I/A 13 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-08
Empresa: BOIX AND DOMENECH SL
Auditor
- Baro Sola Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30780 , F 116, S 8, H B 1696, I/A 11 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-08
Información de BARO SOLA CATALINA
Mostramos los datos de BARO SOLA CATALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARO SOLA CATALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos