ARTYC FERROL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Real, 223
Código Postal 15401
Municipio Ferrol
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARTYC FERROL SL
CIF B70251368
Capital Social 3040.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 12/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARTYC FERROL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTYC FERROL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coca Lasen Ruben Felipe | Liquidador | 10/12/2019 | 10/12/2019 |
Coca Lasen Ruben Felipe | Administrador Unico | 10/10/2011 | 10/12/2019 |
Coca Lasen Ruben Felipe | Administrador Mancomunado | 20/09/2011 | 10/10/2011 |
Romero Garcia Tomas | Administrador Mancomunado | 20/09/2011 | 10/10/2011 |
Coca Lasen Ruben Felipe | Secretario | 01/06/2010 | 20/09/2011 |
Coca Lasen Ruben Felipe | Consejero | 01/06/2010 | 20/09/2011 |
Romero Garcia Tomas | Consejero | 01/06/2010 | 20/09/2011 |
Santiago Muiño Cristina | Presidente | 01/06/2010 | 20/09/2011 |
Santiago Muiño Cristina | Consejero Delegado Mancomunado | 01/06/2010 | 20/09/2011 |
Santiago Muiño Cristina | Consejero | 01/06/2010 | 20/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARTYC FERROL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 109, S 8, H C 46470, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 109, S 8, H C 46470, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 109, S 8, H C 46470, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 109, S 8, H C 46470, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 109, S 8, H C 46470, I/A 3 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 109, S 8, H C 46470, I/A 3 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 109, S 8, H C 46470, I/A 3 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-15
- C/ REAL 223 225 BAJO (FERROL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 108, S 8, H C 46470, I/A 2 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-15
- La producción, elaboración, venta y distribución de productos audiovisuales, musicales, cinematográficos y culturales en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 108, S 8, H C 46470, I/A 2 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-15