ROMERO GARCIA TOMAS
Informe ejecutivo de ROMERO GARCIA TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO GARCIA TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABUNIET INVERSIONES SA | Socio Unico | 21/10/2013 | 16/12/2016 |
ABUNIET INVERSIONES SA | Administrador Unico | 21/10/2013 | 19/06/2014 |
ARTYC FERROL SL | Administrador Mancomunado | 20/09/2011 | 10/10/2011 |
ARTYC FERROL SL | Consejero | 01/06/2010 | 20/09/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO GARCIA TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO GARCIA TOMAS
Empresa: ABUNIET INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Romero Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 2, S 8, H C 50597, I/A 2 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-15
Empresa: ABUNIET INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Romero Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 1, S 8, H C 50597, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-15
Empresa: ABUNIET INVERSIONES SA
Socio Único
- Romero Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 1, S 8, H C 50597, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-15
Empresa: ARTYC FERROL SL
Administrador Mancomunado
- Coca Lasen Ruben Felipe
- Romero Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 109, S 8, H C 46470, I/A 3 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-15
Empresa: ARTYC FERROL SL
Administrador Mancomunado
- Coca Lasen Ruben Felipe
- Romero Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 108, S 8, H C 46470, I/A 2 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-15
Empresa: ARTYC FERROL SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Coca Lasen Ruben Felipe
- Romero Garcia Tomas
- Santiago Muiño Cristina
- Suarez Rico Alba Saudade
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 108, S 8, H C 46470, I/A 2 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-15
Empresa: ARTYC FERROL SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Coca Lasen Ruben Felipe
- Romero Garcia Tomas
- Santiago Muiño Cristina
- Suarez Rico Alba Saudade
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 107, S 8, H C 46470, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-15
Información de ROMERO GARCIA TOMAS
Mostramos los datos de ROMERO GARCIA TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO GARCIA TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos