ARTHEPAL GESTION SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ARTHEPAL GESTION SL
CIF B84480540
Capital Social 30300.0 Euros
Nombres Anteriores
- ARTHEPAL GESTION SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARTHEPAL GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTHEPAL GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Planelles Arcos Teresa | Liquidador | 29/10/2021 | 29/10/2021 |
Planelles Arcos Teresa | Administrador Unico | 24/08/2017 | 29/10/2021 |
Planelles Arcos Teresa | Administrador Unico | 10/03/2011 | 24/08/2017 |
ACTOS BORME DE ARTHEPAL GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 49, S 8, H M 391088, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 49, S 8, H M 391088, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 49, S 8, H M 391088, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 49, S 8, H M 391088, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SA
- Otras modificaciones estatutarias: NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 46, S 8, H M 391088, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SA
Capital Anterior: | 60.600,00 | Euros |
Disminución de capital | 30.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 46, S 8, H M 391088, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 46, S 8, H M 391088, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 46, S 8, H M 391088, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SA
- Denominación y forma adoptada: ARTHEPAL GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 46, S 8, H M 391088, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-139-28