PLANELLES ARCOS TERESA
Informe ejecutivo de PLANELLES ARCOS TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLANELLES ARCOS TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETING 360 SL | Apoderado | 21/02/2023 | |
ZUNCORP SL | Apoderado | 21/02/2023 | |
CARRASCOSILLA WILDNESS SL | Apoderado | 21/02/2023 |
VINCULACIONES DE PLANELLES ARCOS TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLANELLES ARCOS TERESA
Empresa: CARRASCOSILLA WILDNESS SL
Apoderado
- Planelles Arcos Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28667 , F 176, S 8, H M 516268, I/A 6 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Empresa: ZUNCORP SL
Apoderado
- Planelles Arcos Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23830 , F 101, S 8, H M 427712, I/A 5 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Empresa: MARKETING 360 SL
Apoderado
- Planelles Arcos Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24350 , F 32, S 8, H M 437938, I/A 2 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SL
Liquidador
- Planelles Arcos Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 49, S 8, H M 391088, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SL
Administrador Unico
- Planelles Arcos Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 49, S 8, H M 391088, I/A 5 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SA
Administrador Unico
- Planelles Arcos Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 46, S 8, H M 391088, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SA
Administrador Unico
- Planelles Arcos Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 46, S 8, H M 391088, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Empresa: PALCO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Planelles Arcos Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18718 , F 209, S 8, H M 326082, I/A 3 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Empresa: ARTHEPAL GESTION SA
Administrador Unico
- Planelles Arcos Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21948 , F 46, S 8, H M 391088, I/A 3 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Información de PLANELLES ARCOS TERESA
Mostramos los datos de PLANELLES ARCOS TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLANELLES ARCOS TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos