ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SL - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SL
CIF B09048257
Actividad Fabricación de otros muebles
Nombres Anteriores
- ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Pascal Hecq Pierre
VINCULACIONES DE ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Madeleine Hecq Maite | Administrador Solidario | 07/06/2011 | 01/04/2013 |
Pascal Hecq Pierre | Socio Unico | 01/04/2013 | 01/04/2013 |
Pascal Hecq Pierre | Administrador Solidario | 07/06/2011 | 01/04/2013 |
Adrian Gutierrez Miguel Angel | Secretario | 04/11/2009 | 07/06/2011 |
Adrian Gutierrez Miguel Angel | Consejero | 04/11/2009 | 07/06/2011 |
Hecq Pierre Pascal | Consejero Delegado Solidario | 04/11/2009 | 07/06/2011 |
Hecq Pierre Pascal | Presidente | 04/11/2009 | 07/06/2011 |
Hecq Pierre Pascal | Consejero | 04/11/2009 | 07/06/2011 |
Madeleine Hecq Maite | Consejero Delegado Solidario | 04/11/2009 | 07/06/2011 |
Madeleine Hecq Maite | Consejero | 04/11/2009 | 07/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647, L 438, F 151, S 8, H BU 900, I/A 25 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647, L 438, F 151, S 8, H BU 900, I/A 25 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647, L 438, F 151, S 8, H BU 900, I/A 25 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-09
Empresa: ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 42, S 8, H BU 900, I/A 24 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-09
Empresa: ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SA
- Denominación y forma adoptada: ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 42, S 8, H BU 900, I/A 24 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-09
Empresa: ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SA
- La cantidad desembolsada se ha efectuado en pesetas, por ser los acuerdos de fecha 3 de septiembre de 1998, siendo la equivalencia en Euros la siguiente: 10.000.000 pts = 60.101,21Euros. Y el capital total de 40.000.000 pts = 240.404,84 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 42, S 8, H BU 900, I/A 23 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-09
Empresa: ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SA
- Desembolsado: 10.000.000 Ptas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 42, S 8, H BU 900, I/A 23 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-09
Empresa: ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SA
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: El organo de Administración estará formado por DOS ADMINSITRADORES SOLIDARIOS dicha modificación lleva consigo el cambio de los articulos 3,12,16,19,20,24 a 28 30 y 33 de los Estatutos Sociales. La duración delcargo de administrador será por SEIS AÑOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499, L 290, F 177, S 8, H BU 900, I/A 22 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-09
Empresa: ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499, L 290, F 177, S 8, H BU 900, I/A 22 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-09
Empresa: ARTE Y TECNOLOGIA DE LA MADERA SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499, L 290, F 177, S 8, H BU 900, I/A 22 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-09