ARTANDREST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Montcada, 750
Código Postal 08223
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARTANDREST SL
CIF B64094832
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/02/2006
Nombres Anteriores
- ASESORIA TECNICA DE EMPRESAS DE CONSTRUCCION 2006 SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARTANDREST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTANDREST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duro Moreno Bernardo Javier | Apoderado | 29/04/2013 | 04/04/2017 |
Nicolas Martinez Prospero | Administrador Unico | 02/04/2015 | 04/04/2017 |
Nicolas Martinez Prospero | Liquidador | 04/04/2017 | 04/04/2017 |
Sanmartin Santana Salvador | Administrador Unico | 17/04/2013 | 02/04/2015 |
Garcia Cabrera Carlos | Administrador Unico | 17/04/2013 |
ACTOS BORME DE ARTANDREST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 172, S 8, H B 323855, I/A 8 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 172, S 8, H B 323855, I/A 8 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 172, S 8, H B 323855, I/A 8 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 172, S 8, H B 323855, I/A 7 (02/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 172, S 8, H B 323855, I/A 7 (02/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
- CR MONTCADA,NUMERO 750, OFICINA PLANTA BAJA (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 172, S 8, H B 323855, I/A 6 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 171, S 8, H B 323855, I/A 5 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
- LA PROMOCION,ADQUISICION,TRANSMISION,COMPRA,VENTA,PERMUTA,CESION,URBANIZACION,AGRUPACION,DIVISION,PAR CELACION Y ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE INMUEBLES,TERRENOS Y FINCAS RUSTICAS Y URBANAS,ASI COMO CONSTRUIR Y EXPLOTAR .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 171, S 8, H B 323855, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-08
- AV CORTS CATALANES,8, PLANTA 1, OFICINA 13 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 171, S 8, H B 323855, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 171, S 8, H B 323855, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-08