SANMARTIN SANTANA SALVADOR
Informe ejecutivo de SANMARTIN SANTANA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANMARTIN SANTANA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASET BESA EGARA SL | Administrador Solidario | 13/05/2019 | |
BAOUER INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 18/03/2010 |
VINCULACIONES DE SANMARTIN SANTANA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANMARTIN SANTANA SALVADOR
Empresa: ASET BESA EGARA SL
Administrador Solidario
- Duro Moreno Bernardo Javier
- Sanmartin Santana Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46887 , F 180, S 8, H B 534301, I/A 1 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Empresa: ARTANDREST SL
Administrador Unico
- Sanmartin Santana Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 172, S 8, H B 323855, I/A 7 (02/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Empresa: ARTANDREST SL
Administrador Unico
- Sanmartin Santana Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 171, S 8, H B 323855, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-08
Empresa: BAOUER INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Sanmartin Santana Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41766 , F 106, S 8, H B 396268, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Empresa: PROVICSA VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Sanmartin Santana Salvador
- Viciana Bravo Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 91, S 8, H B 367062, I/A 3 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-08
Información de SANMARTIN SANTANA SALVADOR
Mostramos los datos de SANMARTIN SANTANA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANMARTIN SANTANA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos