ARQUITEC 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Francisca Delgado, 11
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social ARQUITEC 2000 SL
CIF B79165684
Capital Social 43156.8 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
VINCULACIONES DE ARQUITEC 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARQUITEC 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Martin Carlos Fernando | Apoderado Mancomunado | 02/10/2013 | 14/11/2017 |
Losantos Del Campo Jose Maria | Representante | 14/11/2017 | |
Losantos Egea Daniel | Apoderado Mancomunado | 02/10/2013 | 14/11/2017 |
Losantos Egea Daniel | Liquidador | 14/11/2017 | 14/11/2017 |
TECKEL GESTORA SL | Administrador Unico | 14/11/2017 | |
Topolska Barbara Marta | Apoderado Mancomunado | 02/10/2013 | 14/11/2017 |
Ceballos Fernandez Eduardo | Apoderado Mancomunado | 17/01/2012 | 02/10/2013 |
Gonzalez Martin Carlos Fernando | Apoderado Mancomunado | 17/01/2012 | 02/10/2013 |
Lopez Sanchez Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/01/2012 | 02/10/2013 |
Lopez Sanchez Enrique | Apoderado Mancomunado | 17/01/2012 | 02/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARQUITEC 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 86, S 8, H M 58620, I/A 26 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 86, S 8, H M 58620, I/A 26 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 86, S 8, H M 58620, I/A 26 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 86, S 8, H M 58620, I/A 26 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 85, S 8, H M 58620, I/A 25 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 85, S 8, H M 58620, I/A 24 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 85, S 8, H M 58620, I/A 23 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Capital Anterior: | 4.322.872,80 | Euros |
Disminución de capital | 4.279.716,00 | Euros |
Capital Actual: | 43.156,80 | Euros |
Porcentaje: | 99,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 85, S 8, H M 58620, I/A 23 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 83, S 8, H M 58620, I/A 22 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27961 , F 81, S 8, H M 58620, I/A 21 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28