ARMAS ROSA SL
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ARMAS ROSA SL
CIF B38385746
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARMAS ROSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARMAS ROSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vargas Cruz Jose Laureano | Liquidador Concursal | 17/06/2015 | |
Vargas Cruz Jose Laureano | Administrador Concursal | 23/06/2014 | |
Rosa Quintana Maria Dolores | Apoderado | 13/10/2010 |
ACTOS BORME DE ARMAS ROSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 101, S 8, H TF 11260, I/A ALTA (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARMAS ROSA SL
Nif:B38385746
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Parte Dispositiva:
Haber lugar a la aprobación del plan de liquidación presentado por la Administración Concursal, con la modificación introducida en el fundamento de derecho
Fecha de Resolución:29/02/2016
Número Procedimiento Concursal:138/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3151
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-11260
Inscripción:
11
Fecha Inscripción24/05/2016
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 101, S 8, H TF 11260, I/A 11 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-38
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 101, S 8, H TF 11260, I/A 10 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARMAS ROSA SL
Nif:B38385746
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Parte Dispositiva:
Apertura de la fase de liquidación, Sección Quinta. Se declara la disolución de.la entidad deudora y el cese de los administradores, que serán sustituidos por los administradores concursales para proceder de conformidad con lo establecido en este Ley Concursal
Fecha de Resolución:17/04/2015
Número Procedimiento Concursal:138/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3151
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-11260
Inscripción:
10
Fecha Inscripción17/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 101, S 8, H TF 11260, I/A 10 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 101, S 8, H TF 11260, I/A 10 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 101, S 8, H TF 11260, I/A 10 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 100, S 8, H TF 11260, I/A 9 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 100, S 8, H TF 11260, I/A 9 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARMAS ROSA SL
Nif:B38385746
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Vargas Cruz Jose Laureano
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Fecha de Resolución:23/04/2014
Número Procedimiento Concursal:138/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3151
Libro:
0
Folio:
99
Hoja:
8-11260
Inscripción:
8
Fecha Inscripción23/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 99, S 8, H TF 11260, I/A 8 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARMAS ROSA SL
Nif:B38385746
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Fecha de Resolución:10/04/2014
Número Procedimiento Concursal:138/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3151
Libro:
0
Folio:
99
Hoja:
8-11260
Inscripción:
8
Fecha Inscripción23/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 99, S 8, H TF 11260, I/A 8 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38