VARGAS CRUZ JOSE LAUREANO
Informe ejecutivo de VARGAS CRUZ JOSE LAUREANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VARGAS CRUZ JOSE LAUREANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL | Presidente | 07/09/2022 | |
COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL | Consejero | 07/09/2022 | |
ARMAS ROSA SL | Liquidador Concursal | 17/06/2015 | |
STRASSE CANARIAS SL | Liquidador Concursal | 17/06/2015 | |
LEA ASESORES SL | Socio Unico | 21/01/2015 | |
LEA ASESORES SL | Administrador Unico | 21/01/2015 | |
ARMAS ROSA SL | Administrador Concursal | 23/06/2014 | |
STRASSE CANARIAS SL | Administrador Concursal | 23/06/2014 |
VINCULACIONES DE VARGAS CRUZ JOSE LAUREANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARGAS CRUZ JOSE LAUREANO
Empresa: COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL
Consejero
J.Adm.
Presidente
- Vargas Cruz Jose Laureano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 100, S 8, H IG 204, I/A 15 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-38
Empresa: COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL
Consejero
- Darias Castilla Carmen Dolores
- Fernandez Rodriguez Juan Jose
- Mesa Henriquez Damian
- Trujillo Ascanio Pedro Eloy
- Vargas Cruz Jose Laureano
Presidente
- Vargas Cruz Jose Laureano
- Vargas Cruz Jose Laureano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 100, S 8, H IG 204, I/A 15 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-38
Empresa: COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL
Consejero
- Fernandez Rodriguez Juan Jose
- Mesa Henriquez Damian
- Vargas Cruz Jose Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 100, S 8, H IG 204, I/A 14 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-38
Empresa: COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL
J.Adm.
Presidente
- Vargas Cruz Jose Laureano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 100, S 8, H IG 204, I/A 14 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-38
Empresa: COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL
Consejero
Presidente
- Vargas Cruz Jose Laureano
- Vargas Cruz Jose Laureano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 99, S 8, H IG 204, I/A 13 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-38
Empresa: COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL
Consejero
Presidente
- Vargas Cruz Jose Laureano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 99, S 8, H IG 204, I/A 13 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-38
Empresa: ASESORES CANARIOS DE PROPIETARIOS SL
Administrador Unico
- Vargas Cruz Jose Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3138 , F 214, S 8, H TF 47244, I/A 5 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-38
Empresa: COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL
Consejero
- Barrera Piñero Olivier
- Fernandez Rodriguez Juan Jose
- Trujillo Ascanio Pedro Eloy
- Vargas Cruz Jose Laureano
Presidente
- Vargas Cruz Jose Laureano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 99, S 8, H IG 204, I/A 11 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2017-25-38
Empresa: COMPLEJO TURISTICO LAS 3 PALMERAS SL
Consejero
- Barrera Piñero Olivier
- Mesa Henriquez Damian
- Trujillo Ascanio Pedro Eloy
- Vargas Cruz Jose Laureano
Presidente
- Vargas Cruz Jose Laureano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 99, S 8, H IG 204, I/A 12 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-38
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 91, S 8, H TF 376, I/A 49 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-38
VER MAS ACTOS
Información de VARGAS CRUZ JOSE LAUREANO
Mostramos los datos de VARGAS CRUZ JOSE LAUREANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARGAS CRUZ JOSE LAUREANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos