ARGUCASTILLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA NACIONAL IV KM. 639, CENTRO COMERCIAL AREA SU
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social ARGUCASTILLO SL
CIF B11917903
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 17/03/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Goncalves Sola Francesc Xavier
VINCULACIONES DE ARGUCASTILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARGUCASTILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Goncalves Sola Francesc Xavier | Liquidador | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
Goncalves Sola Francesc Xavier | Socio Unico | 13/06/2017 | 25/10/2018 |
Goncalves Sola Francesc Xavier | Administrador Unico | 13/06/2017 | 25/10/2018 |
Argudo Castillo Ana Maria | Administrador Unico | 02/03/2015 | 13/06/2017 |
Argudo Sabao Jose Manuel | Apoderado | 03/03/2015 | 03/03/2016 |
Argudo Sabao Jose Manuel | Socio Unico | 19/03/2014 | 02/03/2015 |
Argudo Sabao Jose Manuel | Administrador Unico | 19/03/2014 | 02/03/2015 |
ACTOS BORME DE ARGUCASTILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 9, S 8, H CA 46160, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 9, S 8, H CA 46160, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 9, S 8, H CA 46160, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 9, S 8, H CA 46160, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-11
- CTRA NACIONAL IV KM. 639, CENTRO COMERCIAL AREA SU (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 8, S 8, H CA 46160, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 8, S 8, H CA 46160, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 8, S 8, H CA 46160, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 8, S 8, H CA 46160, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 8, S 8, H CA 46160, I/A 4 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 7, S 8, H CA 46160, I/A 3 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-11