ARGUDO SABAO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de ARGUDO SABAO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARGUDO SABAO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGUCASTILLO SL | Apoderado | 03/03/2015 | 03/03/2016 |
ARGUCASTILLO SL | Socio Unico | 19/03/2014 | 02/03/2015 |
ARGUCASTILLO SL | Administrador Unico | 19/03/2014 | 02/03/2015 |
VINCULACIONES DE ARGUDO SABAO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARGUDO SABAO JOSE MANUEL
Empresa: ARGUCASTILLO SL
Apoderado
- Argudo Sabao Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 8, S 8, H CA 46160, I/A 4 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-11
Empresa: ARGUCASTILLO SL
Apoderado
- Argudo Sabao Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 7, S 8, H CA 46160, I/A 3 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-11
Empresa: ARGUCASTILLO SL
Administrador Unico
- Argudo Sabao Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 7, S 8, H CA 46160, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-11
Empresa: ARGUCASTILLO SL
Administrador Unico
- Argudo Sabao Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 6, S 8, H CA 46160, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-11
Empresa: ARGUCASTILLO SL
Socio Único
- Argudo Sabao Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 6, S 8, H CA 46160, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-11
Información de ARGUDO SABAO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de ARGUDO SABAO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARGUDO SABAO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos