ARGOLA SERVICIOS DE ARQUITECTURA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuencarral, 123
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARGOLA SERVICIOS DE ARQUITECTURA SLP
CIF B85850899
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 02/12/2009
Nombres Anteriores
- ARGOLA ARQUITECTOS SLP
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARGOLA SERVICIOS DE ARQUITECTURA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARGOLA SERVICIOS DE ARQUITECTURA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alau Masa Javier | Apoderado Solidario | 20/07/2010 | 31/07/2017 |
Alau Massa Javier | Soc.Prof. | 31/07/2017 | |
Aramburu Gimeno Antonio | Consejero | 08/03/2010 | 31/07/2017 |
Aramburu Gimeno Antonio | Soc.Prof. | 31/07/2017 | |
Aramburu Maqua Joaquin | Apoderado Solidario | 20/07/2010 | 31/07/2017 |
Aramburu Maqua Joaquin Maria | Consejero | 08/03/2010 | 31/07/2017 |
Aramburu Maqua Joaquin Maria | Soc.Prof. | 31/07/2017 | |
Aramburu Maqua Joaquin Maria | Liquidador Solidario | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
Aramburu Maqua Joaquin Maria | Consejero Delegado | 28/09/2015 | 31/07/2017 |
Aranda Yaguez Isabel | Soc.Prof. | 31/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARGOLA SERVICIOS DE ARQUITECTURA SLP
Empresa: ARGOLA ARQUITECTOS SLP
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26259 , F 127, S 8, H M 10471, I/A 17 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 117, S 8, H M 496326, I/A 8 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 117, S 8, H M 496326, I/A 8 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 117, S 8, H M 496326, I/A 8 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Soc.Prof.
- Alau Massa Javier
- Aramburu Gimeno Antonio
- Aramburu Maqua Joaquin Maria
- Aranda Yaguez Isabel
- Argola Arquitectos Planeamiento Urbano Arquitectur
- Arribas Arribas Cesar
- Botella Botella Francisco
- Dominguez Nevado Julio
- Dos Santos Joao Alberto
- Fernandez Lanchas Maria
- Gomez De Tomas Jose Luis
- Gonzalez Sterling Luis
- Herranz Zamorano Elena
- Jalle Marco Vanesa
- Martin- Consuegra Avila Fernando
- Revuelta Iglesias Ignacio Martiniano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 117, S 8, H M 496326, I/A 8 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 116, S 8, H M 496326, I/A 7 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 6 y 13 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 116, S 8, H M 496326, I/A 6 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 116, S 8, H M 496326, I/A 6 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 116, S 8, H M 496326, I/A 6 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 116, S 8, H M 496326, I/A 6 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28