ARAMBURU MAQUA JOAQUIN
Informe ejecutivo de ARAMBURU MAQUA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAMBURU MAQUA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGOLA ARQUITECTOS PLANEAMIENTO URBANO ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP | Apoderado | 29/10/2015 | |
KALIPIGOS SL | Presidente | 12/08/2013 |
VINCULACIONES DE ARAMBURU MAQUA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAMBURU MAQUA JOAQUIN
Empresa: KALIPIGOS SL
Consejero
- Aramburu Maqua Joaquin
- Tugores Rull Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14120 , F 35, S 8, H M 100188, I/A 8 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Administrador Solidario
- Aramburu Maqua Joaquin
- Gonzalez Sterling Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26259 , F 126, S 8, H M 10471, I/A 13 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Apoderado
- Aramburu Gimeno Antonio
- Aramburu Maqua Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26259 , F 123, S 8, H M 10471, I/A 12 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Empresa: KALIPIGOS SL
Consejero
- Aramburu Maqua Joaquin
- Sevilla Irisarri Juan
- Tugores Rull Miguel
Presidente
- Aramburu Maqua Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14120 , F 34, S 8, H M 100188, I/A 7 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Empresa: ARGOLA ARQUITECTOS SLP
Apoderado Solidario
- Alau Masa Javier
- Aramburu Maqua Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27541 , F 114, S 8, H M 496326, I/A 2 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Empresa: ARGOLA SLP
Administrador Solidario
- Alau Massa Javier
- Aramburu Maqua Joaquin
- Gonzalez Sterling Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 71, S 8, H M 10471, I/A 6 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-28
Información de ARAMBURU MAQUA JOAQUIN
Mostramos los datos de ARAMBURU MAQUA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAMBURU MAQUA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos