ARCELORMITTAL DESARROLLO ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social ARCELORMITTAL DESARROLLO ESPAÑA SL
CIF B95185369
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- GRUPO VELASCO DESARROLLO SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARCELORMITTAL DESARROLLO ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARCELORMITTAL DESARROLLO ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldamiz-echevarria Arechaederra Pedro | Apoderado | 17/06/2013 | 15/10/2014 |
Aldamiz-echevarria Arechaederra Pedro | Vicepresidente | 02/10/2013 | 15/10/2014 |
Aldamiz-echevarria Arechaederra Pedro | Consejero | 02/10/2013 | 15/10/2014 |
Ayesta Yuste Itziar | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/08/2010 | 15/10/2014 |
Delgado Pueyo Gonzalo | Apoderado | 17/06/2013 | 15/10/2014 |
Diez Moral Maria Jose | Apoderado | 24/03/2011 | 15/10/2014 |
Elejalde Ribacoba Xira | Apoderado | 17/06/2013 | 15/10/2014 |
Gonzalez Villambrosa Jesus Maria | Apoderado Mancomunado | 02/08/2010 | 15/10/2014 |
Loizaga Del Horno Jesus Maria | Apoderado Mancomunado | 02/08/2010 | 15/10/2014 |
Loizaga Del Horno Jesus | Vicepresidente | 02/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARCELORMITTAL DESARROLLO ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 222, S 8, H BI 32560, I/A 15 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 222, S 8, H BI 32560, I/A 15 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-48
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 222, S 8, H BI 32560, I/A 14 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-48
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 222, S 8, H BI 32560, I/A 14 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 188, S 8, H BI 32560, I/A 13 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 188, S 8, H BI 32560, I/A 13 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 186, S 8, H BI 32560, I/A 12 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 186, S 8, H BI 32560, I/A 12 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-23-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 186, S 8, H BI 32560, I/A 11 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-48